EXETER COMMUNITY TRANSPORT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of transport services to disabled persons including Ring & Ride service, hire of wheelchairs and mobility equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,683 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 13 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET GALE | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
BARBARA ELLEN DENNING | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
JANET MARY NEWTON | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Roy Hill | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|||||
Claire Marie Hunt | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
CHRIS PETER NORTON | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||
PAUL WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR GRAMHAM JOHN PROWSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.94k | £102.34k | £157.84k | £123.20k | £132.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.03k | £108.36k | £115.29k | £139.70k | £137.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.59k | £85.48k | £31.34k | £34.39k | £37.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 APRIL 2009
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE FOR SUCH OF THE INHABITANTS OF AND VISITORS TO THE CITY OF EXETER AND SURROUNDING DISTRICTS OF DEVON (THE 'AREA OF BENEFIT') WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL), OR POVERTY, OR BECAUSE OF A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND APPROPRIATE PUBLIC PASSENGER SERVICES.
Maes buddion
DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8-10 PARIS STREET
EXETER
EX1 1GA
- Ffôn:
- 01392494001
- E-bost:
- info@exetercta.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window