FOUNDATION OF ALFRED ORDA PRIZE FOR APPROVED FURTHER STUDY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's activity is the advancement of education for the public benefit in the subject of music, in particular by the establishment of scholarships and awards for students of Polish music, studying at the Frederic Chopin Music University, Warsaw, Poland and/or the Akademia Muzyczna in Poland, and promotion of concerts for such students in memory of Alfred Orda.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gwlad Pwyl
Llywodraethu
- 18 Mai 2009: Cofrestrwyd
- THE ALFRED ORDA FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZED SINICKI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Francis John Pott | Ymddiriedolwr | 17 August 2012 |
|
|
||||
PAULA SNYDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.91k | £8.47k | £6.88k | £2.55k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.69k | £10.05k | £9.08k | £7.25k | £1.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 29 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ionawr 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE OBJECT OF THE TRUST IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SUBJECT OF MUSIC, IN PARTICULAR BY THE ESTABLISHMENT OF SCHOLARSHIPS AND AWARDS FOR STUDENTS OF POLISH MUSIC, STUDYING AT THE FREDERIC CHOPIN MUSIC UNIVERSITY, WARSAW, POLAND AND/OR THE AKADEMIA MUZYCZNA IN POLAND, AND PROMOTION OF CONCERTS FOR SUCH STUDENTS IN MEMORY OF ALFRED ORDA. ("THE OBJECTS") 2.3 THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE TRUST IN PROMOTING THE OBJECTS. ANY DECISION TO SPEND CAPITAL MUST BE APPROVED BY AT LEAST 2 TRUSTEES.
Maes buddion
POLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 KENSTELLA ROAD
NEWLYN
PENZANCE
TR18 5AY
- Ffôn:
- 01736333974
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window