Ymddiriedolwyr EDP (EDUCATIONAL DEVELOPMENT PROJECTS) TRUST

Rhif yr elusen: 1129398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID ALEXANDER LUNAN Cadeirydd
Dim ar gofnod
Charlotte Ruth Robertson Ymddiriedolwr 03 December 2024
Dim ar gofnod
James Lloyd Wilson Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
Maxwell John Sayers Ymddiriedolwr 25 June 2020
Dim ar gofnod
Nicholas Robertson Ymddiriedolwr 28 September 2015
Dim ar gofnod
INEZ ALICE LUNAN Ymddiriedolwr 19 August 2011
Dim ar gofnod