Hanes ariannol NOBIN SAMSON MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1129406
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £42.20k £37.02k £39.92k £57.32k £83.24k
Cyfanswm gwariant £48.26k £38.43k £40.02k £55.79k £74.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A