Hanes ariannol LONDON CHRISTIAN SCHOOL LTD

Rhif yr elusen: 1133692
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28m £1.25m £1.36m £1.44m £1.51m
Cyfanswm gwariant £1.26m £1.15m £1.24m £1.34m £1.50m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £55.28k £51.17k £67.00k £74.76k £88.17k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.16m £1.17m £1.29m £1.37m £1.42m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £65.31k £25.31k £2.18k £2.86k £2.26k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.26m £1.15m £1.24m £1.34m £1.50m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £8.40k £11.64k £11.64k £12.47k £11.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0