FACULTY OF CONFLICT AND CATASTROPHE MEDICINE OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON

Rhif yr elusen: 1131556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Faculty organises part-time courses in Conflict & Catastrophe Medicine, provides funding for undergraduates to participate in these courses, and arranges joint meetings and seminars.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £59,345
Cyfanswm gwariant: £68,588

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Medi 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Timothy John Villiers Yates Ymddiriedolwr 23 June 2023
RAHERE LODGE BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Luigi Gerard Anthony Martini Ymddiriedolwr 17 June 2022
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Lee Nigel Winter-Dean Ymddiriedolwr 17 June 2022
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Christopher Martin Nutting Ymddiriedolwr 18 June 2021
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH ASSOCIATION OF HEAD AND NECK ONCOLOGISTS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Timothy David Baker Ymddiriedolwr 18 March 2020
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DAVID BARRINGTON JEFFERYS Ymddiriedolwr 18 March 2020
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Fiona Jane Wilcox Ymddiriedolwr 17 October 2018
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
DR J E NEILD Ymddiriedolwr 25 October 2017
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr PEADAR O'MORDHA Ymddiriedolwr 17 August 2016
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
DEREK WESTWOOD ADAMS Ymddiriedolwr 13 August 2014
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
AIR VICE-MARSHAL AROOP KUMAR MOZUMDER Ymddiriedolwr 14 December 2012
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR JANE ANDERSON Ymddiriedolwr 15 December 2011
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NATIONAL AIDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HIV.NET
Derbyniwyd: Ar amser
PAINTINGS IN HOSPITALS
Derbyniwyd: 56 diwrnod yn hwyr
Dr JONATHAN JAMES CORNELIUS HOLLIDAY CVO Ymddiriedolwr 15 December 2011
THE CURRIER'S COMPANY MILLENNIUM TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR MICHAEL JOHN GODFREY FARTHING Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr JOHN CHRISTOPHER MOORE GILLON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr ROY NEWBERRY PALMER Ymddiriedolwr
THE ROGERS PRIZE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY FOR RELIEF OF WIDOWS AND ORPHANS OF MEDICAL MEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
DR CHARLES MACKWORTH-YOUNG Ymddiriedolwr
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR MARTIN NEIL ROSSOR Ymddiriedolwr
FACULTY OF THE HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL SOCIETY OF APOTHECARIES GENERAL CHARITY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.98k £77.35k £63.75k £52.21k £59.35k
Cyfanswm gwariant £67.55k £68.87k £89.37k £97.00k £68.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 29 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 29 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
APOTHECARIES HALL
BLACK FRIARS LANE
LONDON
EC4V 6EJ
Ffôn:
0207 236 1189