ymddiriedolwyr ST MATTHEW'S AND ST OSWALD'S CHURCH AS A CHARITY
Rhif yr elusen: 1129494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Leslie Wagstaffe | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Susan Margaret Sydenham | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Malcolm John Wright | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Townsend-Kennedy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Mark Edward Austin | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Eleanor Jackson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Henry Pickles | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Aaron Freeman-Powell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
OWEN JAMES DUTTON | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
COLIN DAVID COLEMAN | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Alexandra Jane Norton | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Simon Haistead | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Thomas William Daniel | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Terence John Seamer | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rev Jane Isobel Hulme | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Rev Alan John Hulme | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
DAVID KENNETH MACLELLAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
ALISDAIR DOUGLAS RUSK | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.