Hanes ariannol Survivor Space Oxfordshire
Rhif yr elusen: 1131054
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £429.60k | £485.36k | £895.66k | £811.60k | £754.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £412.93k | £488.42k | £750.56k | £864.61k | £847.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £178.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £98.33k | £93.04k | £379.23k | £323.46k | £260.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £48.91k | £45.54k | £39.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £243 | £0 | £64 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £846.50k | £766.06k | £715.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £745.13k | £857.29k | £846.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £5.42k | £7.32k | £418 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.05k | £2.57k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.