Hanes ariannol KINGSBRIDGE & MALBOROUGH UNITED JUNIOR FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1130973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.56k £33.33k £29.69k £34.96k £36.44k
Cyfanswm gwariant £25.86k £24.89k £28.37k £30.48k £45.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.86k N/A N/A N/A