Hanes ariannol SRI LANKAN MUSLIM COMMUNITY OF EAST LONDON

Rhif yr elusen: 1131486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £131.05k £73.10k £170.08k £202.49k £248.80k
Cyfanswm gwariant £27.08k £55.28k £56.29k £60.26k £124.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A