Hanes ariannol CHELSEA FC FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1129723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.15m | £8.10m | £5.69m | £5.98m | £7.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.98m | £8.57m | £6.37m | £6.46m | £6.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £599.68k | £306.42k | £36.30k | £42.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £39.00k | £3.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £2.24m | £1.54m | £400.48k | £2.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189.47k | £0 | £2.90m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.85m | £5.86m | £1.07m | £5.40m | £5.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £177.81k | £181.56k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.98m | £8.57m | £6.37m | £6.46m | £6.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £156 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.41k | £35.68k | £37.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.