LUTON AND LEIGHTON AREA QUAKER MEETING AND RELATED CHARITIES

Rhif yr elusen: 1134541
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of Luton and Leighton Area Meeting is the furtherance of the religious and charitable purpose of the Religious Society of Friends [Quakers] in Britain and in the area of Luton and Leighton Area Meeting. Meetings for worship are held at least weekly at all Meetings except Berkhamsted, at which meetings are held twice per month.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019

Cyfanswm incwm: £54,585
Cyfanswm gwariant: £51,531

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford
  • Luton
  • Milton Keynes
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173865 LUTON AND LEIGHTON AREA QUAKER MEETING OF THE RELI...
  • 26 Chwefror 2010: Previously excepted registration
  • 18 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • LUTON AND LEIGHTON AREA QUAKER MEETING (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £302.55k £380.59k £316.98k £93.71k £54.59k
Cyfanswm gwariant £315.47k £307.24k £230.10k £82.54k £51.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Awst 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 30 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 30 Medi 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 18 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 18 Hydref 2018 Ar amser