Masjid Ghousia Jamia Markaz Ahl-E- Sunnat Wah-Jamaat (Peterborough)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide religious and pastrol education to children and accomadate community worship and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 25 Medi 2009: Cofrestrwyd
- JAMIA GHOUSIA ALE-SUNNAT-WA-JAMAAT MASJID (Enw blaenorol)
- MARKAZI JAMIA MASJID GHOUSIA AHL-E-SUNNAT WAL-JAMAAT (PETERBOROUGH) (Enw blaenorol)
- MASJID GHOUSIA JAMIA MARKAZ AHL-E- SUNNAT WAH-JAMAAT (PETERBOROUGH) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZIM KHAN MBE | Cadeirydd | 31 December 2018 |
|
|||||
Mohammed Tauseef | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|||||
Arshad Mahmood | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Tahir Mahmood | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Allah Ditta | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Muhammad Mushtaq | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Rahim Dad | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
GULBAHAR KHAN | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Mohammad Rasib | Ymddiriedolwr | 19 November 2017 |
|
|
||||
Muhammad Zuber | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £312.43k | £232.86k | £377.00k | £406.56k | £321.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £201.34k | £157.69k | £244.23k | £246.03k | £421.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/03/2009 AS AMENDED ON 31/07/2009 AS AMENDED ON 12/03/2014 AS AMENDED ON 10 FEB 2019 as amended on 10 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ORGANISATION ARE TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF ISLAM THROUGH THE FIQH I HANFI & BRAILVI. THIS WILL INCLUDE; PRAYERS, MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATIONS, RELIGIOUS FESTIVALS, RELIGIOUS EDUCATION, THE PROVISION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF THE MASJID, RELIGIOUS AND EDUCATIONAL CENTRES AND PLACES OF LEARNING, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE PROMOTING AND ENCOURAGING THE LEARNING OF ISLAM.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Masjid Ghousia
406 Gladstone Street
PETERBOROUGH
PE1 2BY
- Ffôn:
- 01733566658
- E-bost:
- admin@masjidghousia.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window