Hanes ariannol BABA BRAHAM DASS CHARITABLE TRUST (UK)

Rhif yr elusen: 1131391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.10k £1.00k £5.00k £24.50k £12.03k
Cyfanswm gwariant £7.93k £6.07k £4.98k £23.85k £11.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A