Hanes ariannol AGE CONCERN MORGANNWG LIMITED
Rhif yr elusen: 1129973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.07m | £2.39m | £2.12m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £980.28k | £990.47k | £1.41m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £694.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £766.74k | £100.30k | £385.93k | £993.18k | £346.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.58k | £19.12k | £30.76k | £7.74k | £8.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.99k | £43.21k | £7.68k | £85.69k | £164.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £974.20k | £1.00m | £2.36m | £2.03m | £891.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.84k | £1.69k | £497 | £746 | £760 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £19.12k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £974.30k | £986.80k | £1.41m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.50k | £5.97k | £3.67k | £2.03k | £4.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.87k | £0 | £10.59k | £7.13k | £9.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.