ymddiriedolwyr SOCIETY FOR THE STUDY OF MEDIEVAL LANGUAGES AND LITERATURE
Rhif yr elusen: 1130022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard Gunn Allen | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Professor Alastair James Minnis | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr Sarah Katherine Bowden | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr David George Rundle | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Nelson Judd Dunning | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Dr Aisling Nora Byrne | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Dr Stephen Charles Mossman | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|
||||
Dr JULIA CAROLINE WALWORTH | Ymddiriedolwr | 06 May 2017 |
|
|||||
PROF JOHN HINES | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
|||||
Dr SETHINA CLAIRE WATSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
DR KENNETH PATRICK CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF ANTHONY JOHN LAPPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF SYLVIA HUOT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF JANE ANNETTE ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF CORINNE JANE SAUNDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.