Hanes ariannol THE WARDEN AND SCHOLARS OF THE HOUSE OR COLLEGE OF SCHOLARS OF MERTON IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1139022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.79m | £12.69m | £13.85m | £15.11m | £19.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.32m | £14.60m | £16.97m | £18.98m | £19.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.47m | £1.22m | £2.65m | £3.05m | £1.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £930.00k | £526.00k | £17.00k | £672.00k | £493.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.97m | £4.47m | £4.64m | £5.47m | £6.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £715.00k | £479.00k | £1.48m | £1.59m | £316.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.42m | £6.11m | £6.34m | £5.90m | £7.48m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £366.00k | £198.00k | £24.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £54.13k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.07m | £12.29m | £14.82m | £16.01m | £16.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.41m | £1.92m | £2.13m | £2.51m | £2.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £24.00k | £26.00k | £31.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.71m | £1.38m | £1.64m | £1.81m | £1.85m | |
|
Gwariant - Arall | £850.00k | £392.00k | £14.00k | £464.00k | £467.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.