SALESIAN COLLEGE FARNBOROUGH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Salesian College, founded in 1901 by the Salesians of Don Bosco, and located in Farnborough, Hampshire, is a leading Catholic independent secondary day school for boys aged 11 to 16 with a thriving co-educational Sixth Form.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£9,850,256
Roddion a chymynroddion | £6.17k | |
Weithgareddau elusennol | £9.48m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £211.03k | |
Arall | £156.29k |
Cyfanswm gwariant:
£8,837,617
Codi arian | £6.60k | |
Weithgareddau elusennol | £8.83m | |
Arall | £0 |
-£50,463 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.60k | |
Gwariant elusennol | £8.83m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.01m |
Pobl

100 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslaw Gliniecki | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|
||||
Paula Jane Dix | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|||||
Stuart James Bannister | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Dr TOBY ALEXANDER SUCHAROV | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Rev Peter Robert Brealey SDB | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Paul Francis Dalgas | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Rev Marco Carlo Villani | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Patrick Anthony Sherlock | Ymddiriedolwr | 19 August 2018 |
|
|
||||
TRACY JONES | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Gerard Thomas Owens | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MARK IAN HENRY CHATTERTON | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
ANTHONY GRIBBON | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
||||
PAUL TURRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE CATHERINE NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.73m | £8.31m | £8.22m | £9.03m | £9.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.25m | £7.35m | £7.30m | £8.10m | £8.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £88.78k | £31.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £17.00k | £10.18k | £6.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.72m | £8.11m | £8.17m | £8.75m | £9.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.18k | £11.78k | £32.13k | £48.81k | £211.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £188.09k | £0 | £226.33k | £156.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £17.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.25m | £7.35m | £7.29m | £8.10m | £8.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £6.35k | £0 | £6.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.03k | £0 | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £6.35k | £0 | £6.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.33m | £5.02m | £4.86m | £4.75m | £4.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £800.00k | £1.00m | £941.99k | £917.93k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.55m | £1.66m | £2.58m | £3.56m | £4.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.85m | £1.50m | £1.33m | £1.29m | £1.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF SALESIANS OF DON BOSCO UK AT SALESIAN COLLEGE FARNBOROUGH IN PARTICULAR BY TAKING OVER THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT KNOWN AS SALESIAN COLLEGE FARNBOROUGH AND RUNNING IT: (A) AS AN INDEPENDENT SCHOOL (AS DEFINED IN SECTION 463 EDUCATION ACT 1996) IN ACCORDANCE WITH ALL REGULATIONS APPLICABLE THERETO; AND (B) IN ACCORDANCE WITH RELEVANT DOCTRINE AND PRACTICE OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ENGLAND; AND (3) THE ADVANCEMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN ENGLAND;
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SALESIAN COLLEGE
119 READING ROAD
FARNBOROUGH
GU14 6PA
- Ffôn:
- 01252893000
- E-bost:
- bursar@salesiancollege.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window