ymddiriedolwyr EDUCATION & EMPLOYERS TASKFORCE
Rhif yr elusen: 1130760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID CRUICKSHANK | Cadeirydd | 15 April 2011 |
|
|
||||
Stuart Craig Meldrum | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Saeed Atcha | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
Ian James Ferguson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Professor David Docherty | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Kymberlie Andrew | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR SIR STEVE SMITH | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.