ST ANNE'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UNIVERSITY COLLEGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£21,504,000
Roddion a chymynroddion | £7.99m | |
Weithgareddau elusennol | £10.40m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £817.00k | |
Buddsoddiadau | £2.25m | |
Arall | £51.00k |
Cyfanswm gwariant:
£12,278,000
Codi arian | £1.11m | |
Weithgareddau elusennol | £10.50m | |
Arall | £665.00k |
£5,149,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.77m | |
Gwariant elusennol | £10.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £9.23m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.77m | |
Gwariant elusennol | £10.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £14.38m |
Pobl

120 Gweithwyr
65 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 12 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 3 |
£130k i £140k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2011: Cofrestrwyd
- ST ANNE'S COLLEGE (Enw gwaith)
- ST ANNE'S (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
65 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen King | Cadeirydd | 24 April 2017 |
|
|
||||
Professor Krzysztov Pelc | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Professor Ruy Sebastian Bonilla Osorio | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Dr Venus Bivar | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Professor Christian Coester | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Professor Massimiliano Gubinelli | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Professor Samuel Sheppard | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Professor Sneha Malde | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Professor Ming Tak Ted Hui | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Professor Daniel Armanios | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Professor Saiful Islam | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Professor Uta Balbier | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Syma Khalid | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Jennie Middleton | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Antonia Layard | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Katharina Janezic | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Professor Jakob Foerster | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Edwin John Victor Drummond | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Dr Maxim Bolt | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Professor Steven Puttick | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
Professor Volker Deringer | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Professor William Davies | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Professor Julia Hippisley-Cox | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
John Banbrook | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Dr Sonia Clegg | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Dr Simon Park | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Professor Yaacov Yadgar | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||
Prof Stuart Robinson | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
JOHN FORD | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Professor DAVID PYLE | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Clare White | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
Prof Victoria Murphy | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Dr Shannon McKellar | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|
||||
Dr Samina Khan | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Prof Charlotte Deane | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Prof Alex Rogers | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Dr Tim Schwanen | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|
||||
Professor Christopher Holmes | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
Prof Sarah Wordsworth | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
||||
DR Graham Nelson | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|
||||
Professor ANTONIOS TZANAKOPOULOS | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|||||
Dr Todd Hall | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
PROF Paresh Vyas | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
PROF JO-ANNE BAIRD | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
DR DMITRY BELYEAV | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
||||
Professor PATRICK MCGUINNESS | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr Helen Christian | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor Geraldine Hazbun | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor MATTHEW REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor PATRICK IRWIN | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr SIAN GRONLIE | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|||||
Professor Matthew Leigh | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor MARTYN HARRY | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor ROGER CRISP | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|||||
Professor HOWARD HOTSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor Francis Szele | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr ANDREW KLEVAN | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr Imogen Goold | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor DON PORCELLI | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr Freya Johnston | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Dr BUDIMIR ROSIC | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor SARAH WATERS | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor KATE WATKINS | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor CHRISTOPHER GROVENOR | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
Professor BEN HAMBLY | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.21m | £10.00m | £11.48m | £15.16m | £21.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97m | £10.74m | £13.98m | £13.36m | £12.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.47m | £2.62m | £1.48m | £2.60m | £7.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £410.00k | £11.00k | £396.00k | £580.00k | £817.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.34m | £5.73m | £8.25m | £9.98m | £10.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £44.00k | £119.00k | £100.00k | £41.00k | £5.35m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.58m | £1.11m | £1.26m | £1.94m | £2.25m | |
|
Incwm - Arall | £405.00k | £526.00k | £96.00k | £59.00k | £51.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £101.00k | £200.10k | £246.27k | £643.00k | £520.27k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.65m | £9.64m | £12.61m | £11.77m | £10.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £958.00k | £1.05m | £996.00k | £1.11m | £1.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.00k | £62.00k | £71.00k | £74.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £227.00k | £224.00k | £222.00k | £225.00k | £237.00k | |
|
Gwariant - Arall | £360.00k | £46.00k | £372.00k | £478.00k | £665.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £28.35m | £27.56m | £28.01m | £27.80m | £31.62m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £42.56m | £48.68m | £46.81m | £47.82m | £58.51m | |
|
Cyfanswm asedau | £8.77m | £9.60m | £25.69m | £27.43m | £25.42m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.59m | -£1.40m | -£3.19m | -£2.49m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.46m | £11.46m | £27.13m | £28.54m | £29.17m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF 19 MAY 1952 AND STATUTES LAST AMENDED 10 MAY 2011
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF LEARNING, EDUCATION AND RESEARCH AND TO BE A COLLEGE WITHIN THE UNIVERSITY OF OXFORD WHERE WOMEN AND MEN MAY CARRY OUT ACADEMIC STUDY AND RESEARCH; (B) ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE MEMBERS OF THE COLLEGE AND THE WIDER COMMUNITY.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. ANNES COLLEGE
WOODSTOCK ROAD
OXFORD
OX2 6HS
- Ffôn:
- 01865274800
- E-bost:
- OFFICE@ST-ANNES.OX.AC.UK
- Gwefan:
-
WWW.ST-ANNES.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window