SAINT JOHN BAPTIST COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Established in 1555 as a constituent college of the University of Oxford, St John's College fosters excellence in education and research. The College is committed to equal opportunity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£28,635,000
Roddion a chymynroddion | £2.50m | |
Weithgareddau elusennol | £8.60m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £195.00k | |
Buddsoddiadau | £17.33m | |
Arall | £5.00k |
Cyfanswm gwariant:
£42,347,000
Codi arian | £11.06m | |
Weithgareddau elusennol | £31.29m | |
Arall | £0 |
£61,081,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £11.06m | |
Gwariant elusennol | £31.29m |
Codi arian a Arall Gwariant | £11.06m | |
Gwariant elusennol | £31.29m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £47.37m |
Pobl

378 Gweithwyr
61 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 8 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021452 ST JOHN'S COLLEGE ROBERT GRAVES TRUST
- 10 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- ST JOHN'S COLLEGE (Enw gwaith)
- ST JOHN'S COLLEGE, OXFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
61 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callum Ian Munday | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||||
Professor Sarah Catherine Knott | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||||
Professor Gareth Lloyd Evans | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||||
Professor Ian Scott Williams | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||||
Dr Laura Moody | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||||||
Bazat-Tahera Qutbuddin | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||||||
Armin Lak | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||||||
Professor Robert Lianqi Zhao Hoye | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||
Professor Laurence Tudor Hunt | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||
Professor Ketan Jayakrishna Patel | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||
Professor Ranjit Lall | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||||||
Professor Dame Susan Margaret Black | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Dr Sandra Jane Campbell | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||
Dr Katherine Elizabeth Doornik | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||||||
Zoe Julie Clare Hancock | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||||
Prof Nicholas Kenneth Jones | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||||||
Dr Matthew Charles Nicholls | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||||
Dr Elizabeth Wonnacott | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||||||
Professor Emma Greensmith | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||||||
Prof Stuart White | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||||||
Professor Ben McFarlane | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||||||
Robert Anthony Dalzell Crow | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||||
Professor Rebeccah Louise Elizabeth Ann Slater | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||||||
Professor Severine Toussaert | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||||||
PROFESSOR NOEL KIMIKO SUGIMURA | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||||||
PROFESSOR STEFAN MARTIN KIEFER | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||||||
PROFESSOR GILLIAN ROSE | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||||||
Professor Luca di Mare | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||||||
Professor Christopher John Beem | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Professor Lloyd Presley Pratt | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||||||
PROFESSOR IAN THOMAS KLINKE | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||||||
Professor Zuzanna Maria Olszewska | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||||
Professor Jaideep Jagdeesh Pandit | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||||||
PROFESSOR Katherine Southwood | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||||||
PROFESSOR JAN OBLOJ | Ymddiriedolwr | 20 December 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR BARRY MURNANE | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR GEORGY KANTOR | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|||||||||
PROFESSOR RICHARD EKINS KC HON | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR JASON STANYEK | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR PATRICK RONALD HAYES | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR CHARLES NEWTON | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR ANGELA RUSSELL | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||||||
PROFESSOR ZOLTAN MOLNAR | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||||||
PROFESSOR PHILIP KUMAR MAINI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR SIMON MYERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR ANTHONY WEIDBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR ROSALIND HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR STEVE ELSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR Katie Anne NATION | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR THERESA BURT DE PERERA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANDREI STARINETS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR MOHAMED SALAH OMRI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR NIKOLAJ LUEBECKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR HANNAH SKODA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Professor William Hadden Whyte | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
PROFESSOR MARK CANNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROF ALASTAIR WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR ALISON ELIZABETH HILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR DARIA MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR JASON SCHNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR HEATHER BOUMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.17m | £23.93m | £29.29m | £26.80m | £27.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.71m | £37.06m | £53.83m | £50.24m | £42.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.28m | £1.68m | £4.20m | £2.97m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £402.00k | £63.00k | £169.00k | £18.00k | £195.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.10m | £5.47m | £7.14m | £7.97m | £8.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £548.00k | £446.00k | £1.02m | £918.00k | £1.18m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.75m | £16.14m | £17.78m | £16.75m | £17.33m | |
|
Incwm - Arall | £639.00k | £583.00k | £1.00k | £5.00k | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.76m | £683.00k | £210.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.41m | £28.80m | £35.38m | £34.87m | £31.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.30m | £8.26m | £18.46m | £15.37m | £11.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.00k | £50.00k | £60.00k | £52.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.24m | £7.42m | £17.79m | £14.64m | £10.09m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £107.49m | £108.30m | £114.71m | £120.64m | £118.67m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £645.20m | £744.06m | £717.74m | £724.39m | £780.78m | |
|
Cyfanswm asedau | £19.17m | £18.01m | £45.49m | £57.65m | £50.96m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£9.13m | -£3.67m | -£4.46m | -£4.15m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £79.92m | £80.02m | £82.77m | £79.90m | £84.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 28 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 14 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LETTERS PATENT OF 1 MAY 1555 AND STATUTES LAST AMENDED 10 JULY 2012 as amended on 19 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
A PERPETUAL COLLEGE OF LEARNING SCIENCES, SACRED THEOLOGY, PHILOSOPHY AND GOOD ARTS - FROM THE LATIN: COLLEGIUM PERPETUUM ERUDITIUS SCIENTIARUM SACRE THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE AC BONARUM ARTIUM.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. JOHNS COLLEGE
ST. GILES
OXFORD
OX1 3JP
- Ffôn:
- 01865277300
- E-bost:
- principal.bursar@sjc.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window