SPACIOUS PLACES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide from Leeds Church Institute, Leeds a holistic Monday to Friday therapeutic day programme for both men and women which aims to equip them to work towards abstinence and freedom from their addiction to alcohol and or drugs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Stuart Lancaster | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|||||
Clive Davis | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Christopher Stephen Gibbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Keith Swallow | Ymddiriedolwr | 11 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.32k | £68.63k | £79.55k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.70k | £77.85k | £136.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Hydref 2023 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Hydref 2022 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Hydref 2022 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Chwefror 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Chwefror 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 26 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 26 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE "OBJECTS") ARE TO RELIEVE POVERTY, PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL DISTRESS AMONGST INDIVIDUALS AFFECTED BY SUBSTANCE MISUSE IN PARTICULAR BY ALCOHOL AND DRUG ADDICTION.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3RD FLOOR
Leeds Church Institute
20 New Market Street
LEEDS
LS1 6DG
- Ffôn:
- 07919961450
- E-bost:
- grahamfell@spaciousplaces.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window