THE HUMANITARIAN DIALOGUE FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Humanitarian Dialogue Foundation promotes peace and tolerance through an understanding of IraqÔÇÖs history, contemporary society, arts, culture and governance. HDF opened Salam House; a cultural centre in London that hosts weekly talks, discussions and exhibitions by notable Iraqi and international speakers and organisations working with Iraq, the British society and the Middle East.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ayatollah Hussain Al-Sadr | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ghanim Mohamed Jawad Ali | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Jaafar Al-Sadr | Ymddiriedolwr | 18 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £109.84k | £81.43k | £55.02k | £48.76k | £47.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.35k | £95.60k | £50.31k | £55.05k | £56.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 129 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 129 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 496 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 496 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Chwefror 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 24 Chwefror 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 23 Mawrth 2022 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 23 Mawrth 2022 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 26 Mawrth 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 26 Mawrth 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEBRUARY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 28 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE HISTORY, RELIGIONS, CULTURE, DIVERSITY, GOVERNANCE AND CONTEMPORARY SOCIETY OF IRAQ BY THE OPERATION OF A CULTURAL CENTRE, THE PROMOTING OF RACIAL AND RELIGIOUS HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY; A) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS AND TO PROMOTE GOOD RELATIONS. B) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL AND RELIGIOUS GROUPS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Lyons Place
London
NW8 8NL
- Ffôn:
- 02077232888
- E-bost:
- info@hdf-iq.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window