Hanes ariannol THE SILVER LINING

Rhif yr elusen: 1132902
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £17.22k £37.69k £70.05k £77.69k £0
Cyfanswm gwariant £10.27k £40.62k £52.00k £109.30k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A