Hanes ariannol FRATERNITAS SACERDOTALIS SANCTI PETRI LIMITED

Rhif yr elusen: 1129964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (35 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/03/2020 29/03/2021 29/03/2022 29/03/2023 29/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £396.72k £437.00k £337.69k £470.19k £410.32k
Cyfanswm gwariant £213.57k £212.09k £208.32k £290.87k £458.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A