Hanes ariannol HUGH SEXEY'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1130351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.14k | £769.71k | £562.91k | £537.65k | £586.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £821.27k | £1.62m | £767.26k | £712.71k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £58.88k | £221.58k | £18.15k | £4.94k | £4.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £168.92k | £166.54k | £169.81k | £162.77k | £194.49k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £365.34k | £381.60k | £374.95k | £369.94k | £386.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £750.62k | £1.49m | £665.29k | £598.77k | £925.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.64k | £133.47k | £101.97k | £113.95k | £176.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.85k | £5.85k | £6.23k | £7.74k | £7.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £932 | £932 | £932 | £932 | £932 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £133.47k | £101.97k | £113.95k | £176.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.