INSTITUTE OF JAINOLOGY LIMITED

Rhif yr elusen: 1131173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main activity of the Charity is to propagate Jain Philosophy and its value through art, culture and education, nationally and internationally, within the Jain and the wider community.In particular, to promote its relevance to today's world with regard to key aspects such as the environment and respect for all living beings. To provide a platform for interaction between different communities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £5,075
Cyfanswm gwariant: £9,416

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf
  • India

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Medi 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 294038 INSTITUTE OF JAINOLOGY
  • 18 Awst 2009: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
AJAY PUNATAR Ymddiriedolwr 20 July 2023
SANSAAR LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Prakash Patalia Ymddiriedolwr 20 July 2023
VEERAYATAN UK
Derbyniwyd: Ar amser
AMIT ROHIT LATHIA Ymddiriedolwr 20 July 2023
Dim ar gofnod
HIMANSHU JAIN Ymddiriedolwr 02 January 2019
Bharat Cricket Community
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF STRATFORD CIO
Derbyniwyd: Ar amser
LOLA'S HOMELESS LADDER
Derbyniwyd: Ar amser
BARKING & DAGENHAM FAITH FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
BARKING AND ILFORD UNITED CHARITIES -ESTATE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
VINAY SHAH Ymddiriedolwr 26 June 2012
Dim ar gofnod
KUMAR MEHTA Ymddiriedolwr 26 June 2012
Dim ar gofnod
DR MEHOOL SANGHRAJKA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DILIPKUMAR RAICHAND SHAH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR JAY MEHTA Ymddiriedolwr
THE MAHAVIR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHREE RAJ SAUBHAG SATSANG MANDAL UK
Derbyniwyd: Ar amser
SHANTINIKETAN LTD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.56k £8.71k £7.70k £8.48k £5.08k
Cyfanswm gwariant £34.27k £14.57k £20.99k £12.69k £9.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 17 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 29 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 04 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 04 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 B PARR ROAD
STANMORE
MIDDLESEX
HA7 1NP
Ffôn:
02089542825