Ethiopian Orthodox Tewahedo Debre Selam Kidist Selassie Church in Manchester, UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a religious organization we provide a variety of services to the orthodox faith followers. Among the services preaching gospel and liturgy are carried out on a weekly basis respectively where as christening and marriage would take place when there is a demand from service users. All the above mentioned services need resource person and hence we have to invite priests from other part of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
- ETHIOPIAN ORTHODOX TEWAHEDO KIDIST SELASSIE CHURCH IN MANCHESTER (UK) (Enw blaenorol)
- SELASSIE ORTHODOX TEWAHEDO ASSEMBLY IN MANCHESTER (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Solomon Alemu Weldegiorgise | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Elesabethe Lelessa | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Elsabeth Shawel | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Kelemwa Wolde | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Melat Ayele | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Seyoum Beyene | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Thomas Tadese | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
||||
Meron Tesfay | Ymddiriedolwr | 12 April 2025 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 02/04/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.60k | £3.60k | £15.86k | £8.75k | £40.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.65k | £6.63k | £37.95k | £9.11k | £19.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 845 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 845 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2021 | 318 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2021 | 318 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/05/2008 AS AMENDED ON 06/12/2015 as amended on 22 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S MAIN OBJECTIVES ARE FOR THE BENEFIT OF CHRISTIANS IN THE PUBLIC, IN PARTICULAR ORTHODOX TEWAHIDO BELIEVERS IN THE FOLLOWING AREAS: (1) TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION AND RELIGIOUS PHILOSOPHY OF SPIRITUALISM ON THE BASIS OF PRINCIPLES (TO PROMOTE AND SPREAD MESSAGE EVER WIDER AMONG MANKIND). (2) TO PROVIDE AND UP KEEP PLACES OF WORSHIP, PAYING MINISTRIES OR PRIESTS, AND HOLDING RELIGIOUS SERVICES FOR PUBLIC WORSHIP WHICH HELP GROUPS IN EXPRESSING OF THEIR BELIEF. (3) TO PROMOTE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT RELIGIOUS GROUPS IN ORDER TO ACCOMMODATE EACH OTHER AND TO PARTICIPATE FOR MUTUAL BENEFIT. (4) TO RELIEF OF A PERSON SUFFERING FROM SICKNESS (MENTAL OR PHYSICAL) BY PRACTICE OF SPIRITUAL HEALING. (5) TO SUPPORT ANY CHARITABLE PURPOSE AS MAY BE DECIDED UPON FROM TIME BY THE TRUSTEES AND MEMBERS. (6) TO PROMOTE THE EDUCATION OF BIBLE TO INCREASE AWARENESS AND VISIT OF RELIGIOUS /HOLLY SITES. (7) TO RAISE FUND FOR THE SUPPORT OF 'GOOD' CAUSES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St John Street
Salford
Manchester
Selaassie Orthodox Tewahedo Church
Former St John Church of England
M7 2EA
- Ffôn:
- 07592978663
- E-bost:
- dskseotc.uk@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window