Hanes ariannol MANCHESTER AND WARRINGTON AREA QUAKER MEETING (RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS)
Rhif yr elusen: 1134527
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 30/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.62k | £601.36k | £682.12k | £808.92k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £468.47k | £575.83k | £652.57k | £863.06k | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £95.51k | £97.92k | £98.25k | £112.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £470.24k | £557.57k | £676.60k | £963.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £21.55k | £16.75k | £23.07k | £41.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £14.07k | £9.88k | £11.00k | £14.97k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £98.25k | £6.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £157.13k | £172.04k | £268.50k | £380.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £739.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £11.57k | £9.68k | £0 | £10.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £64.78k | £0 | £0 | £66.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £5.08k | £4.54k | £0 | £10.90k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.