Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BUSHY AND HOME PARKS
Rhif yr elusen: 1137203

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN MUID | Cadeirydd | 06 March 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Malone | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Harvey | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Susan Hugill | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Jeannie Edwards | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
Fred Squire | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Adrian Heywood | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Sue Robertson | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
IRIS HAWKES | Ymddiriedolwr | 07 March 2015 |
|
|
||||
CLAIRE IVISON | Ymddiriedolwr | 06 March 2015 |
|
|
||||
DAVID IVISON | Ymddiriedolwr | 06 March 2015 |
|
|
||||
PIETER ANTHONY BRIDGE MORPURGO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.