ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY SOUTH CAMBS
Rhif yr elusen: 1132219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Fraser Ross | Cadeirydd | 19 March 2015 |
|
|
||||
Ann Susan McAuley Robson | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Christine Kavanagh | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Glynis Ceridwen Messenger | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Martin Wagner | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Eng Moy Winter | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Daphne Elisabeth Lott | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
GILLIAN MARY DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
KARIN LESLEY OLLEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.