ymddiriedolwyr PIERS ROAD NEW COMMUNITIES CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1132350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr FATHI ELSADIG JAMIL | Cadeirydd | 05 April 2016 |
|
|||||
Nassima Guerrat | Ymddiriedolwr | 15 April 2022 |
|
|||||
SHARAN RUPRA | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Dr Giuma Reeh PhD | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|||||
MEHDI SOLTANI | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
Nima Ismail | Ymddiriedolwr | 12 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.