Hanes ariannol FOWLER SMITH AND JONES TRUST
Rhif yr elusen: 1132249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £745.81k | £738.50k | £732.43k | £714.76k | £740.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £748.86k | £800.04k | £574.34k | £716.21k | £646.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £26.12k | £21.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £745.81k | £738.50k | £732.43k | £688.64k | £718.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £634.74k | £717.56k | £474.73k | £610.66k | £573.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.12k | £82.48k | £99.61k | £105.54k | £72.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.50k | £11.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £570.09k | £648.06k | £408.50k | £539.89k | £498.03k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £114.12k | £82.48k | £99.61k | £105.54k | £72.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.