Hanes ariannol HAWKSWORTH OLDER PEOPLES SUPPORT SERVICES (HOPS) LTD
Rhif yr elusen: 1130403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.43k | £139.43k | £116.66k | £114.06k | £145.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £146.77k | £133.84k | £97.43k | £98.97k | £169.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £75.39k | £75.39k | N/A | £68.16k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.29k | N/A | N/A | £68.16k | £68.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.