CLACTON CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a place of worship and educational facilities relating to Christian Spiritualism. Holding spiritual healing sessions for those in need. Everybody welcome to attend
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LILY CHERRILL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Maureen McNulty | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Ashley McNulty | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Kim Spooner | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
David Cable | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JEANNE BURSEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Brian Neal | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|
||||
John Groves | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
ROSE SMITH | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
||||
RICHARD SMITH | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.28k | £0 | £4.73k | £7.10k | £6.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.55k | £3.28k | £7.22k | £6.91k | £9.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 29 Mehefin 2024 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Mehefin 2024 | 487 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 29 Mehefin 2024 | 852 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 29 Mehefin 2024 | 1217 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/06/2009 AS AMENDED ON 18/08/2009 AS AMENDED ON 11/09/2012
Gwrthrychau elusennol
I. TO ADVANCE THE CHRISTIAN SPIRITUALIST RELIGION BY PROVIDING A PLACE OF WORSHIP AND TO PROMOTE THE BELIEFS OF CHRISTIAN SPIRITUALISM; II. TO ADVANCE EDUCATION IN CHRISTIAN SPIRITUALISM THROUGH THE PROVISION OF WORKSHOPS, COURSES AND INFORMATION; III. TO RELIEVE THE SICK THROUGH SPIRITUAL HEALING ALONGSIDE CONVENTIONAL FORMS OF MEDICINE AND TREATMENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clacton Christian Spiritualist Chur
CHURCH
19 Oxford Road
CLACTON-ON-SEA
CO15 3TB
- Ffôn:
- 01255422691
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window