POST PALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve children suffering from acute or chronic ill health and their immediate families, primarily through the provision of letters, emails or other forms of correspondence which provide encouragement and support to the children and also to occasionally help to provide days out of other activities to raise the spirit and morale of these children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKKI LOUISE GEORGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ailis Farrell | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
STEVE GEORGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.49k | £38.16k | £26.25k | £19.11k | £14.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.24k | £15.48k | £16.39k | £31.80k | £18.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2023 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2023 | 301 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE CHILDREN SUFFERING FROM ACUTE OR CHRONIC ILL HEALTH AND THEIR IMMEDIATE FAMILIES, PRIMARILY THROUGH THE PROVISION OF LETTERS, EMAILS OR OTHER FORMS OF CORRESPONDENCE WHICH PROVIDE ENCOURAGEMENT AND SUPPORT TO THE CHILDREN AND ALSO TO OCCASIONALLY HELP TO PROVIDE DAYS OUT OR OTHER ACTIVITIES TO RAISE THE SPIRIT AND MORALE OF THESE CHILDREN.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POSTPALS
62 Strathcona Avenue
Little Bookham
Surrey
KT23 4HR
- Ffôn:
- 01372453040
- E-bost:
- info@postpals.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window