ymddiriedolwyr THE WORKSOP PRIORY AND GATEHOUSE COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1135157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES WALKER | Cadeirydd |
|
||||||||
Philip Noel Jackson | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||
Andrea Dawn Birch | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||
James Albert Rubie | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||||
Graham Peter Rye | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||
MONIKA RODZOS | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER PAUL SCOTT | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||||
NIGEL STERNBERG | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||||
Sally Elkington | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||||
Heather Straw | Ymddiriedolwr | 22 July 2010 |
|
|
||||||
JOHN STUART PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev NICOLAS SPICER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.