ymddiriedolwyr EURO - MEDITERRANEAN RESOURCES NETWORK
Rhif yr elusen: 1132535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umit Ozturk | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Tevfik Safran | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Federica Russo | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Gemma Casaburo | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||
Chiara Cipullo | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Matteo Haenen | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Debora Barletta | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.