THE NATIONAL INSTRUMENT COLLECTION

Rhif yr elusen: 1132284
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Following the departure of the chosen Administrator for los Angeles, the charity has been seeking another administrator and continuing to develop its knowledge of and connections with relevant organisations and individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2016

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Hydref 2009: Cofrestrwyd
  • 25 Tachwedd 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £100 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2016 28 Mehefin 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2016 Not Required