Ymddiriedolwyr WESTON AND DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1132653

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Chard | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Roger Alastair Bailey | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
DIANA RUDGE | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
Sonia Russe | Ymddiriedolwr | 21 August 2013 |
|
|
||||
DAVID RAY | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
Joan Ryland-Brown | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
Peter George Fox | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.