Hanes ariannol FRESHSTART PSYCHOTHERAPY

Rhif yr elusen: 1131797
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £30.15k £23.13k £25.48k £39.06k £83.83k
Cyfanswm gwariant £38.71k £35.89k £16.99k £24.77k £31.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0