COLLEGE OF CORPUS CHRISTI AND OF THE BLESSED VIRGIN MARY IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE EDUCATION OF UNDERGRADUATE AND GRADUATE STUDENTS; RESEARCH WORK, AND THE ASSOCIATED PROVISION OF ACCOMMODATION, WELFARE, AND CATERING SERVICES IN A COMMUNITY OF SCHOLARS IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£16,367,000
Roddion a chymynroddion | £2.48m | |
Weithgareddau elusennol | £7.40m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.18m | |
Arall | £316.00k |
Cyfanswm gwariant:
£13,766,000
Codi arian | £780.00k | |
Weithgareddau elusennol | £12.50m | |
Arall | £483.00k |
£8,808,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.26m | |
Gwariant elusennol | £12.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.60m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.26m | |
Gwariant elusennol | £12.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.41m |
Pobl

167 Gweithwyr
56 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Awst 2010: Cofrestrwyd
- CORPUS CHRISTI COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
56 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Christopher Kelly | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Charles Leather | Ymddiriedolwr | 03 February 2025 |
|
|
||||
Dr James Clark | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Claudia Bonfio | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Chatura Dharshan Goonesinghe | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Ruth Leiper Webster | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Helen Emily Ramsey | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Professor Sam Behjati | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Betty Ying-Wen Chung | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Rachel Claire Lawson | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr Emilija Leinarte | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr Sarah Anna Marie Loos | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Dr Chiara Martini | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Dr Duncan Robin Hewitt | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Dr Christian Phillip Sorace | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Professor Richard Michael Pasco Fearon | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
Dr Jan Stefan Tarnowski | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Oleh Stupak | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nirupa Desai | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Matilda Elizabeth Gillis | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Jane Fine | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Dr Eliza Harriet Haughton-Shaw | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Professor Caroline Ann Bassett | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
The Revd Dr Matthew James Bullimore | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Professor Qingyuan Zhao | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Professor Rory George Robert Naismith | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Professor Christine Susanna Lane | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor Philippa Mary Hoskin | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Professor Paul Kattuman | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Professor John Simeon Biggins | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Giulia Viggiani | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|||||
Dr Andrew Gareth Sanger | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR Ian David Abrahams | Ymddiriedolwr | 24 October 2016 |
|
|
||||
Professor Fumiya Iida | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Professor John David Rhodes | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||
Dr Alexis Joannides | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Professor Andrew Greg Milne | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
Professor Ewan St John Smith | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Professor Jonathan Edward Morgan | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|||||
Professor Judy Hirst | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
||||
Professor Emma Chartreuse Spary | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Barak Kushner | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor David Andrew Sneath | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Philip William Peter Bearcroft | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Professor Christopher Jonathan Howe | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Pietro Cicuta | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor James Ian Warren | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Shruti Kapila | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Emma Fiona Wilson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Hugh Parke Custis Robinson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Simon John Godsill | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor John Peter Carr | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr David James Greaves | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Marina Frasca-Spada | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Keith Alexander Seffen | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sarah Tamsin Cain | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.50m | £8.98m | £11.41m | £13.94m | £16.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.57m | £11.11m | £12.44m | £13.92m | £13.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £791.98k | £725.00k | £1.04m | £2.05m | £2.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.05m | £20.60k | £24.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.64m | £4.32m | £5.91m | £6.66m | £7.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £374.51k | £400.05k | £740.00k | £45.00k | £239.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.76m | £3.51m | £4.09m | £4.78m | £6.18m | |
|
Incwm - Arall | £636.05k | £798.82k | £354.00k | £501.00k | £316.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.85k | £39.85k | £152.00k | £19.00k | £79.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.32m | £10.01m | £11.44m | £12.74m | £12.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £338.90k | £737.00k | £720.00k | £780.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.73k | £44.99k | £42.00k | £40.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £180.17k | £198.56k | £384.00k | £318.00k | £358.00k | |
|
Gwariant - Arall | £756.81k | £762.38k | £256.00k | £463.00k | £483.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £122.57m | £121.23m | £122.36m | £121.78m | £123.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £109.40m | £134.58m | £137.01m | £138.97m | £147.81m | |
|
Cyfanswm asedau | £20.37m | £12.01m | £6.73m | £7.34m | £8.18m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.04m | -£391.80k | -£975.00k | -£1.11m | £89.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £26.94m | £27.28m | £27.40m | £27.98m | £29.26m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 31 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDING STATUTES OF 1356 LAST AMENDED 26 JULY 1995
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN AND SUPPORT A COLLEGE WITHIN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RESEARCH, LEARNING AND RELIGION.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CORPUS CHRISTI COLLEGE
CAMBRIDGE
CB2 1RH
- Ffôn:
- 01223338000
- E-bost:
- bursar@corpus.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window