Hanes ariannol CLARE HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15m | £3.87m | £3.13m | £4.58m | £5.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07m | £4.30m | £3.74m | £4.35m | £5.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £623.60k | £361.32k | £219.59k | £778.43k | £573.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.60m | £2.43m | £1.72m | £2.67m | £3.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £105.00k | £0 | £0 | £22.50k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.03m | £1.08m | £1.10m | £1.13m | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £88.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £201.08k | £257.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.59m | £4.02m | £3.49m | £4.08m | £4.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £255.34k | £244.14k | £200.60k | £92.85k | £111.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.86k | £11.00k | £12.50k | £15.12k | £18.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £229.95k | £35.88k | £45.12k | £180.74k | £138.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.