Hanes ariannol HUGHES HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.27m | £9.84m | £9.51m | £12.93m | £14.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.69m | £7.63m | £7.27m | £9.56m | £11.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £2.84m | £3.02m | £4.99m | £1.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £621.22k | £384.57k | £6.33k | £315.76k | £669.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.54m | £5.95m | £6.02m | £7.13m | £7.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.05m | £50.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £403.98k | £387.30k | £267.66k | £341.42k | £1.20m | |
|
Incwm - Arall | £78.59k | £267.81k | £190.91k | £155.43k | £3.04m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £74.55k | £153.23k | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.36m | £6.41m | £6.02m | £7.85m | £7.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £800.61k | £667.35k | £351.05k | £606.08k | £972.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.69k | £37.31k | £50.63k | £56.43k | £64.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £712.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £72.08k | £74.22k | £84.81k | £91.33k | £101.06k | |
|
Gwariant - Arall | £522.02k | £549.36k | £893.63k | £1.09m | £2.34m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.