HUGHES HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charities activities are to endow, maintain and carry on a College in Cambridge for graduates and for mature-age students qualified to be matriculated in the University of Cambridge and to promote education, learning and research in the University of Cambridge and elsewhere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£17,071,531
Roddion a chymynroddion | £1.45m | |
Weithgareddau elusennol | £8.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.12m | |
Buddsoddiadau | £1.95m | |
Arall | £4.26m |
Cyfanswm gwariant:
£12,682,900
Codi arian | £1.34m | |
Weithgareddau elusennol | £8.51m | |
Arall | £2.83m |
£1,256,730 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,112 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.17m | |
Gwariant elusennol | £8.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.39m |
Codi arian a Arall Gwariant | £4.17m | |
Gwariant elusennol | £8.51m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.65m |
Pobl

116 Gweithwyr
65 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 13 Awst 2010: Cofrestrwyd
- HUGHES HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
65 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Nicholson Bowers | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Dr Lefan Wang | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Amy Beth Mollett | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Dr Zhiwu Wei | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Dr Emmanuela Maria Wroth | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Jane Mann | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Dr Malgorzata Zofia Marschall | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Lois Georgina Kim | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Matteo Zallio | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Natasha Sally Raudon | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Kennedy Mbeva | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Florian Jaeckle | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Joe Ellis | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|||||
Spencer Charles Johnston | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Yi Wei | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Dr Alexis Willett | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Tabitha Wanja Mwangi | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Kerry Wilson | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Dr Vasiliki Mavridou | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Professor Harro Dirk van Asselt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Guillermo Serrano Najera | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sir Laurence Bristow | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Jorge Santos | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Farah Ahmed | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Dr Perla Pucci | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
David McCay | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Emily Farnworth | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
JONATHAN PAUL NEWBY | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Dr Tori McKee | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Mahnaz Malik | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Jimmy Suen Yan Chan | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|||||
Dr Riikka Hofmann | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Prof Tamsin Ford | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Dr Lars Vinx | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr Sarah Hoare | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Dr Bart de Nijs | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Professor Ricardo Sabates-Aysa | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Professor William Thomas Irish | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Prof Rupert Wegerif | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Professor Andreas Stylianides | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Dr Othman Cole | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Prof Emanuele Giovannetti | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Prof John Doorbar | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Dr Sonia Ilie | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Dr Gishan Dissanaike | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
Professor Paul Tracey | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
Professor Sara Hennessy | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
DR Martin Steinfeld | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Caroline Trotter | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Clive Wells | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Professor Eugene Shwageraus | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
Dr Jeff Skopek | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
Professor Suzanne Turner | Ymddiriedolwr | 03 December 2014 |
|
|
||||
Professor Kishore Sengupta | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
||||
Dr NIGEL YANDELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Dr AGNIESZKA IWASIEWICZ-WABNIG | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Professor AJITH PARLIKAD | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|
||||
PROF MICHAEL BARRETT | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|
||||
Dr CORINNE ROUGHLEY | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|
||||
Dr MARKUS GEHRING | Ymddiriedolwr | 07 March 2013 |
|
|||||
PROF JONATHAN POWELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2008 |
|
|
||||
WILLIAM FRANCIS CHARNLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Prof. Nidhi Singal | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JESSICA WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr WILLIAM NUTTALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.84m | £9.51m | £12.93m | £14.26m | £17.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.63m | £7.27m | £9.56m | £11.18m | £12.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £40.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.84m | £3.02m | £4.99m | £1.87m | £1.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £384.57k | £6.33k | £315.76k | £669.38k | £1.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.95m | £6.02m | £7.13m | £7.49m | £8.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.05m | £50.00k | £128.61k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £387.30k | £267.66k | £341.42k | £1.20m | £1.95m | |
|
Incwm - Arall | £267.81k | £190.91k | £155.43k | £3.04m | £4.26m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £74.55k | £153.23k | £100.00k | £469.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.41m | £6.02m | £7.85m | £7.86m | £8.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £667.35k | £351.05k | £606.08k | £972.89k | £1.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.31k | £50.63k | £56.43k | £64.64k | £85.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £712.00k | £752.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £74.22k | £84.81k | £91.33k | £101.06k | £123.65k | |
|
Gwariant - Arall | £549.36k | £893.63k | £1.09m | £2.34m | £2.83m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £36.90m | £36.42m | £36.03m | £35.84m | £39.53m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £30.85m | £34.86m | £39.13m | £41.46m | £42.26m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.26m | £2.88m | £2.00m | £2.84m | £3.28m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£363.09k | -£312.19k | -£493.57k | -£537.93k | -£205.02k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £22.85m | £22.07m | £22.48m | £22.87m | £22.48m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 15 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER APPROVED BY HM THE QUEEN IN COUNCIL 19 JULY 2006 (CHARTER AND STATUTES SIGNED ON 23 JULY 2006)
Gwrthrychau elusennol
A) TO ENDOW, MAINTAIN AND CARRY ON A COLLEGE IN CAMBRIDGE FOR GRADUATES AND FOR STUDENTS QUALIFIED TO BE MATRICULATED IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE; B) TO PROMOTE EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE AND ELSEWHERE.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HUGHES HALL
WOLLASTON ROAD
CAMBRIDGE
CB1 2EW
- Ffôn:
- 01223334891
- E-bost:
- bursar@hughes.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window