THE MANOR HOUSE CENTRE FOR PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MHCPC provides or facilitates education and training in psychotherapy and counselling for the relief of persons suffering from emotional disabilities by the provision of an affordable counselling service. It offers a one year part time Certificate Course in Counselling Skills and a three year part time Diploma in Psychodynamic Counselling and Therapy in the Community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
Llywodraethu
- 24 Medi 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Louise Bragoli | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Saral Markanday | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Deborah Lewis | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Jonathan Grunwald | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Gary Hommel | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £205.80k | £215.81k | £218.50k | £213.29k | £213.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.25k | £191.13k | £199.64k | £206.75k | £222.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE A) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING OF THE PUBLIC IN PARTICULAR VOLUNTARY AND PROFESSIONAL WORKERS IN PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING AND B) THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM EMOTIONAL DISABILITIES BY THE PROVISION OF A COUNSELLING SERVICE
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80 EAST END ROAD
LONDON
N3 2SY
- Ffôn:
- 02083710180
- E-bost:
- admin@manorhousecentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window