Hanes ariannol FRIENDS OF YSGOL MAES HYFRYD

Rhif yr elusen: 1136363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 108 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.46k £9.34k £3.17k £501 £1.50k
Cyfanswm gwariant £16.08k £16.11k £2.47k £1.28k £996
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A