ymddiriedolwyr 2ND WYMONDHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1130699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Parker | Cadeirydd | 16 December 2019 |
|
|
||||
Susan Byrne | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Andrew Marchant | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Karen Sharp | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
William Christmas | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Helena Craske | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Jonathan Sharp | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
STEVEN DUMBRELL | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
|
||||
MRS CATHY DUMBRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.