Hanes ariannol THE BRITISH AMBULANT DISABLED SPORTS AND ARTS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1132829
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £346.63k | £271.17k | £225.14k | £216.56k | £324.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.44k | £251.55k | £174.00k | £208.29k | £255.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £31.73k | £53.50k | £26.30k | £25.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £206.02k | £84.17k | £75.24k | £79.41k | £158.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.