THE BRITISH AMBULANT DISABLED SPORTS AND ARTS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
limbPower Games Winter Games Junior and Primary Games Kilimanjaro Challenge London to Paris Challenge Information and advice on engaging in sporting activities #I Can Family Camp #I Cab Teen Camp
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- LIMBPOWER (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET WILLIAMS | Cadeirydd | 22 February 2017 |
|
|||||
Ken Black | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
Chris Linnitt | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Rachel Morris | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|||||
Angela Caroline Schroeder | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|
||||
Ross Wadey | Ymddiriedolwr | 22 January 2017 |
|
|||||
Carl Barrett | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.17k | £225.14k | £216.56k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.55k | £174.00k | £208.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.73k | £53.50k | £26.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.17k | £75.24k | £79.41k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2024 | 367 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | Download Agorwch mewn ffenestr newydd | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF AMBULANT DISABLED PEOPLE (INDIVIDUALS WITH IMPAIRMENTS TO THEIR LIMBS WHO ARE NOT WHEELCHAIR BOUND) BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES TO ENABLE SUCH PERSONS TO PARTICIPATE IN SPORTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitecroft
Tandridge Lane
Lingfield
RH7 6LL
- Ffôn:
- 01342893486
- E-bost:
- kiera@limbpower.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window